Auskünfte zu Adveo SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Adveo SA
- Adveo SA ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringen von Werbedienstleistungen tätig. Der Sitz liegt in Lausanne.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 02.06.2009.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 29.03.2010 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Adveo SA ist im Kanton VD unter der UID CHE-114.894.273 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.06.2009
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Lausanne
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.058.235-3
UID/MWST
CHE-114.894.273
Branche
Erbringen von Werbedienstleistungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but l'exploitation d'une agence de marketing et de communication, ainsi que le commerce de tous produits (pour but complet cf. statuts).
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Adveo Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adveo SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5563422, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Adveo Sàrl, à Lausanne, CH-550-1058235-3, exploitation d'une agence de publicité et commerce de produits publicitaires (FOSC du 21.12.2009, p. 26/5404836). Statuts modifiés le 17 mars 2010. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social:
CHF 100'000, divisé en 1'000 parts de CHF 100, détenues par Di Natale Oliviero (précédemment 500 parts de CHF 100).
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 17 mars 2010 et bilan au 31 décembre 2009, présentant des actifs de CHF 53'005.77 et des passifs envers les tiers de CHF 1'362.05, soit un actif net de CHF 51'643.72, contre attribution à l'associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 17 mars 2010.
Nouvelle raison de commerce:
Adveo SA.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'une agence de marketing et de communication, ainsi que le commerce de tous produits (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les statuts ne prévoient plus d'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption. Di Natale Oliviero, qui n'est plus associé-gérant, est élu administrateur et continue à signer individuellement.
Publikationsnummer: 5404836, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Adveo Sàrl, à Lausanne, CH-550-1058235-3, exploitation d'une agence de publicité et le commerce de tous produits publicitaires (FOSC du 08.06.2009, p. 23/5053748). Freccia Vincent, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 250 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Di Natale Oliviero, désormais titulaire de 500 parts de CHF 100, lequel reste seul gérant et signe désormais individuellement.
Publikationsnummer: 5053748, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Adveo Sàrl, à 1007 Lausanne, chemin de la Gravière 8, CH-550-1058235-3. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
27 mai 2009.
But:
l'exploitation d'une agence de publicité et le commerce de tous produits publicitaires (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration des gérants du 27 mai 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Capital social:
CHF 50'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Di Natale Oliviero, d'Italie, président, et Freccia Vincent, de Spiez, tous deux à Lausanne et avec 250 parts de CHF 100 chacun.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.